AMANCIO TEJUELO RIQUELME
Informe ejecutivo de AMANCIO TEJUELO RIQUELME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMANCIO TEJUELO RIQUELME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DULCES Y CARAMELOS AMANCIO SL | Socio Unico | 30/12/2014 | |
DULCES Y CARAMELOS AMANCIO SL | Administrador Unico | 30/12/2014 | |
TRIMAQUIL SL | Socio Unico | 30/12/2013 | |
TRIMAQUIL SL | Administrador Unico | 30/12/2013 | |
JUNTAS AMANCIO SL | Socio Unico | 27/12/2013 | |
JUNTAS AMANCIO SL | Administrador Unico | 27/12/2013 |
VINCULACIONES DE AMANCIO TEJUELO RIQUELME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMANCIO TEJUELO RIQUELME
Empresa: DULCES Y CARAMELOS AMANCIO SL
Administrador Unico
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3078 , F 177, S 8, H MU 85606, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Empresa: DULCES Y CARAMELOS AMANCIO SL
Socio Único
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3078 , F 177, S 8, H MU 85606, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-30
Empresa: TRIMAQUIL SL
Administrador Unico
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 214, S 8, H MU 82573, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-30
Empresa: TRIMAQUIL SL
Socio Único
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3007 , F 214, S 8, H MU 82573, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-30
Empresa: JUNTAS AMANCIO SL
Administrador Unico
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 140, S 8, H MU 84126, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Empresa: JUNTAS AMANCIO SL
Socio Único
- Amancio Tejuelo Riquelme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3008 , F 140, S 8, H MU 84126, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Información de AMANCIO TEJUELO RIQUELME
Mostramos los datos de AMANCIO TEJUELO RIQUELME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMANCIO TEJUELO RIQUELME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos