AMADOR RASCON LAURA
Informe ejecutivo de AMADOR RASCON LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMADOR RASCON LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVELA ASESORES SL | Apoderado | 11/12/2023 | |
QUIAM SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 08/02/2023 |
VINCULACIONES DE AMADOR RASCON LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMADOR RASCON LAURA
Empresa: SILVELA ASESORES SL
Apoderado
- Amador Rascon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36516 , F 200, S 8, H M 50653, I/A 8 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: QUIAM SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Amador Rascon Laura
- Quijada Diaz Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 100, S 8, H M 784423, I/A 1 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: EVENTOS GRUPAM SL
Liquidador
- Amador Rascon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34854 , F 14, S 8, H M 626847, I/A 2 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: EVENTOS GRUPAM SL
Administrador Solidario
- Amador Rascon Laura
- Marin Nadal Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34854 , F 14, S 8, H M 626847, I/A 2 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: EVENTOS GRUPAM SL
Administrador Solidario
- Amador Rascon Laura
- Marin Nadal Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34854 , F 11, S 8, H M 626847, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Información de AMADOR RASCON LAURA
Mostramos los datos de AMADOR RASCON LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMADOR RASCON LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos