AMADE CARRASCO FRANCISCA
Informe ejecutivo de AMADE CARRASCO FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMADE CARRASCO FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES AMADE GARRAF SL | Administrador Unico | 14/01/2015 | |
EDAMA SACNIF SL | Apoderado | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE AMADE CARRASCO FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMADE CARRASCO FRANCISCA
Empresa: FINQUES AMADE GARRAF SL
Administrador Unico
- Amade Carrasco Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38082 , F 85, S 8, H B 317940, I/A 4 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: EDAMA SACNIF SL
Apoderado
- Amade Carrasco Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 58, S 8, H B 426121, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Empresa: EDAMA SACNIF SL
Administrador Unico
- Amade Carrasco Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 58, S 8, H B 426121, I/A 3 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Empresa: EDAMA SACNIF SL
Administrador Unico
- Amade Carrasco Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43348 , F 55, S 8, H B 426121, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-08
Información de AMADE CARRASCO FRANCISCA
Mostramos los datos de AMADE CARRASCO FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMADE CARRASCO FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos