AMADE ALBAREDA CARLOS
Informe ejecutivo de AMADE ALBAREDA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMADE ALBAREDA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPAX TORNILLERIA SA | Apoderado | 28/09/2015 | |
SPAX SAFER BARCELONA SL | Apoderado | 15/10/2009 | |
SPAX SAFER BARCELONA SL | Apoderado | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE AMADE ALBAREDA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMADE ALBAREDA CARLOS
Empresa: HERMANN SCHWERTER IBERICA SL
Liquidador
- Amade Albareda Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25679 , F 138, S 8, H M 462831, I/A 4 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: HERMANN SCHWERTER IBERICA SL
Administrador Unico
- Amade Albareda Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25679 , F 138, S 8, H M 462831, I/A 4 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: SPAX TORNILLERIA MADRID SA
Apoderado
- Amade Albareda Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32629 , F 1, S 8, H M 9685, I/A 42 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Empresa: SPAX SAFER BARCELONA SL
Apoderado
- Amade Albareda Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23762 , F 182, S 8, H B 58269, I/A 15 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: SPAX SAFER BARCELONA SL
Apoderado
- Amade Albareda Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23762 , F 182, S 8, H B 58269, I/A 14 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Información de AMADE ALBAREDA CARLOS
Mostramos los datos de AMADE ALBAREDA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMADE ALBAREDA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos