ALZAMORA GRAS VICENTE
Informe ejecutivo de ALZAMORA GRAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALZAMORA GRAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICUM SEGUROS SA | Director General | 17/08/2011 |
VINCULACIONES DE ALZAMORA GRAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALZAMORA GRAS VICENTE
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero
- Alzamora Gras Vicente
Presidente
- Alzamora Gras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 29661, I/A 85 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Alzamora Gras Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 97, S 8, H B 29661, I/A 83 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 97, S 8, H B 29661, I/A 83 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-08
Empresa: MEDIC JARDINETS SL
REPR.143 RRM
- Alzamora Gras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 12, S 8, H B 419589, I/A 5 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado
- Alzamora Gras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 92, S 8, H B 29661, I/A 74 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado
- Alzamora Gras Vicente
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 60, S 8, H B 29661, I/A 69 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado
- Alzamora Gras Vicente
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 60, S 8, H B 29661, I/A 69 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado
- Alzamora Gras Vicente
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 59, S 8, H B 29661, I/A 66 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Consejero Delegado
- Alzamora Gras Maria Victoria
- Alzamora Gras Vicente
Consejero Delegado Mancomunado
- Alzamora Gras Maria Victoria
- Alzamora Gras Vicente
Consejero
Presidente
Secretario
- Alzamora Gras Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 59, S 8, H B 29661, I/A 66 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-08
Empresa: CLINICUM SEGUROS SA
Secretario
- Alzamora Gras Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 54, S 8, H B 29661, I/A 60 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
VER MAS ACTOS
Información de ALZAMORA GRAS VICENTE
Mostramos los datos de ALZAMORA GRAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALZAMORA GRAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos