ALVES VALLEJO LUISA
Informe ejecutivo de ALVES VALLEJO LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVES VALLEJO LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO BAZAR ERNESTO SA | Vicepresidente | 24/07/2012 | |
ELECTRO BAZAR ERNESTO SA | Consejero | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE ALVES VALLEJO LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVES VALLEJO LUISA
Empresa: ELECTRO BAZAR ERNESTO SA
Consejero
- Alves Vallejo Luisa
- P. A. L. E.
- Pereira Concepcion Juan Ernesto
Presidente
Secretario
- P. A. L. E.
Vicepresidente
- Alves Vallejo Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 89, S 8, H A 16407, I/A 13 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
Administrador Unico
- Alves Vallejo Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31941 , F 3, S 8, H M 574828, I/A 4 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Empresa: ELECTRO BAZAR ERNESTO SA
Consejero
- Alves Vallejo Luisa
- P. A. L. E.
- Pereira Concepcion Juan Ernesto
Presidente
Secretario
- P. A. L. E.
Vicepresidente
- Alves Vallejo Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 89, S 8, H A 16407, I/A 12 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-03
Administrador Unico
- Alves Vallejo Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31941 , F 2, S 8, H M 574828, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: ELECTRO BAZAR ERNESTO SA
Consejero
- Alves Vallejo Luisa
- P. A. L. E.
- Pereira Concepcion Juan Ernesto
Presidente
Secretario
- P. A. L. E.
Vicepresidente
- Alves Vallejo Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 89, S 8, H A 16407, I/A 11 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03
Información de ALVES VALLEJO LUISA
Mostramos los datos de ALVES VALLEJO LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVES VALLEJO LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos