ALVES JOAO PAULO
Informe ejecutivo de ALVES JOAO PAULO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVES JOAO PAULO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIADEO RED PROFESIONAL SL | Liquidador | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
VIADEO RED PROFESIONAL SL | Administrador Unico | 27/12/2012 | 20/01/2014 |
VIADEO RED PROFESIONAL SL | Administrador Unico | 05/05/2009 | 31/05/2011 |
VINCULACIONES DE ALVES JOAO PAULO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVES JOAO PAULO
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Liquidador
- Alves Joao Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 155, S 8, H M 457021, I/A 9 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Alves Joao Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 155, S 8, H M 457021, I/A 9 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Alves Joao Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 154, S 8, H M 457021, I/A 7 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Alves Joao Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 154, S 8, H M 457021, I/A 6 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Empresa: VIADEO RED PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Alves Joao Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25374 , F 153, S 8, H M 457021, I/A 3 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Información de ALVES JOAO PAULO
Mostramos los datos de ALVES JOAO PAULO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVES JOAO PAULO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos