ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL | Apoderado Solidario | 04/04/2024 | |
TARS DESIGN FROM I TO C SL | Apoderado Solidario | 04/01/2022 | |
FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL | Socio Unico | 28/09/2012 |
VINCULACIONES DE ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL
Apoderado Solidario
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
- Moscardo Alvaro Ivan Lautaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6974, L 4277, F 126, S 8, H V 79129, I/A 10 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Empresa: TARS DESIGN FROM I TO C SL
Apoderado Solidario
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
- Moscardo Alvaro Ivan Lautaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9771, L 7053, F 200, S 8, H V 158757, I/A 11 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-46
Empresa: FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL
Administrador Unico
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6974, L 4277, F 126, S 8, H V 79129, I/A 9 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-46
Empresa: FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL
Administrador Unico
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6974, L 4277, F 126, S 8, H V 79129, I/A 8 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-46
Empresa: FUSTOM MOSCARDO Y MOLINA SL
Socio Único
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6974, L 4277, F 125, S 8, H V 79129, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-46
Administrador Solidario
- Alvaro Ruiz Maria Del Carmen
- Moscardo Ortiz Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803, L 119, F 68, S 8, H V 1797, I/A 11 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-46
Información de ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVARO RUIZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos