ALVAREZ VIGIL VALENTIN
Informe ejecutivo de ALVAREZ VIGIL VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE ALVAREZ VIGIL VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VIGIL VALENTIN
Empresa: PATRIMONIO INMOBILIARIO FERIA 111 SL
Administrador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 46294, I/A 12 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Empresa: AGRICOLA VALVI SA
Administrador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 192, S 8, H SE 13121, I/A 17 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-41
Empresa: GENERAL DE APROVISIONAMIENTOS SA
Liquidador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 2304, F 155, S 8, H V 37004, I/A 12 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-46
Empresa: GENERAL DE APROVISIONAMIENTOS SA
Administrador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Liquidador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 2304, F 155, S 8, H V 37004, I/A 12 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-46
Empresa: MG SA
Liquidador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937, L 658, F 134, S 8, H SE 13093, I/A 8 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-41
Empresa: MG SA
Administrador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Liquidador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937, L 658, F 134, S 8, H SE 13093, I/A 8 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-41
Empresa: ALMACENES DEL JUGUETE Y OCIO SA
Liquidador
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 61, S 3, H 9497, I/A 7 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-41
Empresa: AGRICOLA VALVI SA
Administrador Unico
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 192, S 8, H SE 13121, I/A 16 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-41
Empresa: PATRIMONIO INMOBILIARIO FERIA 111 SL
Socio Único
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 68, S 8, H SE 46294, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-41
Empresa: AGRICOLA VALVI SA
Socio Único
- Alvarez Vigil Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 192, S 8, H SE 13121, I/A 15 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-41
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ VIGIL VALENTIN
Mostramos los datos de ALVAREZ VIGIL VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VIGIL VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos