ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
Informe ejecutivo de ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLOUDBEI CONSULTORIA ICT SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
CLOUDBEI CONSULTORIA ICT SL | Socio Unico | 26/02/2024 | |
ALABEI CONSULTORIA ICT SL | Socio Unico | 16/08/2018 | |
ALABEI CONSULTORIA ICT SL | Administrador Unico | 16/08/2018 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
Empresa: CLOUDBEI CONSULTORIA ICT SL
Administrador Unico
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 90, S 8, H M 816027, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: CLOUDBEI CONSULTORIA ICT SL
Socio Único
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 90, S 8, H M 816027, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: IDENTIDAD MARKETING Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32164 , F 209, S 8, H M 578817, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: ALABEI CONSULTORIA ICT SL
Administrador Unico
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 140, S 8, H M 668886, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Empresa: ALABEI CONSULTORIA ICT SL
Socio Único
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 140, S 8, H M 668886, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Empresa: IDENTIDAD MARKETING Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Alvarez Valtuille Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32164 , F 208, S 8, H M 578817, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Información de ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA
Mostramos los datos de ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VALTUILLE MARIA-CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos