ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
Informe ejecutivo de ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRAL DOMO 2000 SL | Administrador Unico | 24/01/2024 | |
XIXON 2000 SL | Apoderado | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
Empresa: INTEGRAL DOMO 2000 SL
Administrador Unico
- Alvarez Valle Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32208 , F 184, S 8, H M 579678, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Administrador Unico
- Alvarez Valle Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23635 , F 181, S 8, H M 424154, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: INTEGRAL DOMO 2000 SL
Administrador Unico
- Alvarez Valle Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32208 , F 184, S 8, H M 579678, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Empresa: INTEGRAL DOMO 2000 SL
Administrador Unico
- Alvarez Valle Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32208 , F 181, S 8, H M 579678, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: XIXON 2000 SL
Apoderado
- Alvarez Valle Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12919 , F 4, S 8, H M 207978, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de ALVAREZ VALLE MARIA GEMA
Mostramos los datos de ALVAREZ VALLE MARIA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VALLE MARIA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos