ALVAREZ VALENTIN EMILIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ VALENTIN EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ VALENTIN EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMALVA GESTION INTEGRAL SL | Apoderado | 30/10/2017 | |
EMALVA GESTION INTEGRAL SL | Socio Unico | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ VALENTIN EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VALENTIN EMILIO
Apoderado
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17043 , F 75, S 8, H M 291628, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: EMPERSON CONSULTORES SL
Liquidador
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22580 , F 20, S 8, H M 403655, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: EMALVA GESTION INTEGRAL SL
Apoderado
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36501 , F 117, S 8, H M 655678, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Empresa: EMALVA GESTION INTEGRAL SL
Socio Único
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36501 , F 115, S 8, H M 655678, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Apoderado
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17043 , F 74, S 8, H M 291628, I/A 9 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Empresa: EMPERSON CONSULTORES SL
Apoderado
- Alvarez Valentin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22580 , F 20, S 8, H M 403655, I/A 3 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de ALVAREZ VALENTIN EMILIO
Mostramos los datos de ALVAREZ VALENTIN EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VALENTIN EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos