ALVAREZ TEJERA SONIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ TEJERA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ TEJERA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARY FLY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2022 | |
ONECYBERSEC SL | Vicesecretario No Consejero | 12/02/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ TEJERA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ TEJERA SONIA
Empresa: CANARY FLY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Tejera Sonia
- Andrade Torres Regulo
- Cossio Gonzalez De Aledo Federico
- Gonzalez Mora Yeisy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 225, S 8, H GC 41361, I/A 27 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-35
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Alvarez Tejera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 69, S 8, H TF 40611, I/A 21 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-38
Presidente
Secretario No Consejero
- Alvarez Tejera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 203, S 8, H TF 40611, I/A 17 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Empresa: ONECYBERSEC SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Tejera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 104, S 8, H TF 64176, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-38
Información de ALVAREZ TEJERA SONIA
Mostramos los datos de ALVAREZ TEJERA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ TEJERA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos