ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
Informe ejecutivo de ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DERERSTE GROUP CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 24/07/2014 | 15/12/2014 |
DELTA PLUS GESTIONES SL | Administrador Unico | 15/04/2010 | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
Empresa: DERERSTE GROUP CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Tames Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 4, S 8, H SS 36261, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-20
Empresa: DELTA PLUS GESTIONES SL
Administrador Unico
- Alvarez Tames Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27660 , F 27, S 8, H M 498436, I/A 2 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: DERERSTE GROUP CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Tames Francisco Borja
- Legarra Sarasola Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 4, S 8, H SS 36261, I/A 2 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Empresa: DELTA PLUS GESTIONES SL
Administrador Unico
- Alvarez Tames Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27660 , F 25, S 8, H M 498436, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA
Mostramos los datos de ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ TAMES FRANCISCO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos