ALVAREZ SANGIL DAVID
Informe ejecutivo de ALVAREZ SANGIL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ SANGIL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMFONIA TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 06/06/2017 | 02/09/2020 |
SIMFONIA TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 06/06/2017 | 02/09/2020 |
BITERAL SISTEMAS SL | Socio Unico | 22/06/2012 | 19/12/2013 |
BITERAL SISTEMAS SL | Administrador Unico | 22/06/2012 | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ SANGIL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ SANGIL DAVID
Empresa: SIMFONIA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36061 , F 23, S 8, H M 647990, I/A 2 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: SIMFONIA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36061 , F 21, S 8, H M 647990, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Empresa: SIMFONIA TELECOMUNICACIONES SL
Socio Único
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36061 , F 21, S 8, H M 647990, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Empresa: BITERAL SISTEMAS SLNE
Administrador Unico
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 181, S 9, H M 2108, I/A 3 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Empresa: ALVAREZ SANGIL DAVID 004810893S SLNE
Administrador Unico
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 180, S 9, H M 2108, I/A 1 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Empresa: ALVAREZ SANGIL DAVID 004810893S SLNE
Socio Único
- Alvarez Sangil David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 180, S 9, H M 2108, I/A 1 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Información de ALVAREZ SANGIL DAVID
Mostramos los datos de ALVAREZ SANGIL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ SANGIL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos