ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
Informe ejecutivo de ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANDE-TE CONSULTORES SL | Administrador Unico | 23/02/2024 | |
EXPANDE-TE CONSULTORES SL | Socio Unico | 23/02/2024 | |
ENMA REAL ESTATE SL | Administrador Mancomunado | 04/01/2022 | |
ENMA REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2022 | |
IMAGINA Y CONSTRUYE SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2019 | |
ASOCIACION INGENIEROS 2004 SL | Administrador Unico | 08/06/2015 | |
CONSTRUYE Y DISFRUTA SL | Administrador Unico | 19/01/2015 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
Empresa: EXPANDE-TE CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Alvarez Salamanca Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467, L 5375, F 95, S 8, H MA180022, I/A 1 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-29
Empresa: EXPANDE-TE CONSULTORES SL
Socio Único
- Alvarez Salamanca Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6467, L 5375, F 95, S 8, H MA180022, I/A 1 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-29
Empresa: ENMA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Salamanca Ernesto
- Keim Haass Gustavo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111, L 5018, F 35, S 8, H MA164737, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-29
Empresa: ENMA REAL ESTATE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Salamanca Ernesto
- Keim Haass Jorge Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111, L 5018, F 34, S 8, H MA164737, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-29
Empresa: IMAGINA Y CONSTRUYE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Salamanca Ernesto
- Jimenez Aranda Francisco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5877, L 4784, F 183, S 8, H MA152652, I/A 1 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-29
Empresa: ASOCIACION INGENIEROS 2004 SL
Administrador Unico
- Alvarez Salamanca Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3421, L 2333, F 30, S 8, H MA 66533, I/A 4 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-29
Empresa: CONSTRUYE Y DISFRUTA SL
Administrador Unico
- Alvarez Salamanca Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5361, L 4268, F 49, S 8, H MA126431, I/A 1 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-29
Información de ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO
Mostramos los datos de ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ SALAMANCA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos