ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
Informe ejecutivo de ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEVA GROUND LOGISTICS ESPAÑA SA | Apoderado | 10/05/2013 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
Empresa: GEFCO ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Rodriguez-scott Marta
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40712 , F 54, S 8, H M 63434, I/A 314 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: GEFCO ESPAÑA SA
Apoderado
- Alvarez Rodriguez-scott Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26670 , F 205, S 8, H M 63434, I/A 252 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Empresa: GEFCO ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Rodriguez-scott Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26670 , F 200, S 8, H M 63434, I/A 237 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Información de ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA
Mostramos los datos de ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ RODRIGUEZ-SCOTT MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos