ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
Informe ejecutivo de ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZORTEONENA SL | Socio Unico | 21/07/2012 | |
EUROPEA DE MOTORES DIESEL SL | Socio Unico | 03/03/2011 | |
EUROPEA DE MOTORES DIESEL SL | Administrador Unico | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
Empresa: ZORTEONENA SL
Administrador Unico
- Alvarez Rodriguez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 189, S 8, H BI 60699, I/A 2 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-48
Empresa: ZORTEONENA SL
Administrador Unico
- Alvarez Rodriguez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 187, S 8, H BI 60699, I/A 1 (21/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Empresa: ZORTEONENA SL
Socio Único
- Alvarez Rodriguez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5303 , F 187, S 8, H BI 60699, I/A 1 (21/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Empresa: EUROPEA DE MOTORES DIESEL SL
Administrador Unico
- Alvarez Rodriguez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191 , F 113, S 8, H BI 58096, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-48
Empresa: EUROPEA DE MOTORES DIESEL SL
Socio Único
- Alvarez Rodriguez Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191 , F 113, S 8, H BI 58096, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-48
Información de ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO
Mostramos los datos de ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos