ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTIMOSA DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 08/03/2022 | |
FONTIMOSA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/03/2022 | |
CUARTO ALTO SA | Representante | 28/06/2021 | |
VADIANA SA | Administrador Solidario | 24/06/2021 | |
REYENVAS SA | Administrador Solidario | 09/10/2018 | |
SILVALAC SA | REPR.143 RRM | 20/07/2018 | |
REYDE SA | REPR.143 RRM | 18/02/2014 | |
SILVALAC SA | REPR.143 RRM | 18/02/2014 | |
EL SARDINERO SA | Consejero Delegado | 06/06/2012 | |
ARMANDO ALVAREZ SA | Consejero Delegado Solidario | 18/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
Empresa: REYENVAS SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ribalaygua Maria
- ARMANDO ALVAREZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 156, S 8, H SE 4662, I/A 120 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-41
Empresa: EL SARDINERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Ribalaygua Maria
Consejero
- Alvarez Ribalaygua Armando
- Alvarez Ribalaygua Elena-carmen
- Alvarez Ribalaygua Maria
- Prieto Alvarez Jorge
Vicepresidente
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 198, S 8, H S 2282, I/A 78 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
Empresa: FONTIMOSA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 51, S 8, H M 763577, I/A 1 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: FONTIMOSA DE INVERSIONES SL
Socio Único
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43218 , F 51, S 8, H M 763577, I/A 1 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: DALTAR SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ribalaygua Jose Ramon
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8966 , F 222, S 8, H M 8914, I/A 41 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: EL SARDINERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Arozamena Gonzalo
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 193, S 8, H S 2282, I/A 70 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-39
Empresa: EL SARDINERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Ribalaygua Jose Ramon
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 193, S 8, H S 2282, I/A 70 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-39
Empresa: ARMANDO ALVAREZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Ribalaygua Jose Ramon
- Alvarez Ribalaygua Maria
- Gomez Arozamena Gonzalo
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Alvarez Ribalaygua Maria
- Gomez Arozamena Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31346 , F 167, S 8, H M 29301, I/A 99 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: GEDISA GRUPO DE GESTION SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ribalaygua Jose Ramon
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 181, S 8, H M 128894, I/A 20 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: TIERRA BLANCA SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ribalaygua Jose Ramon
- Alvarez Ribalaygua Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 218, S 8, H M 54837, I/A 30 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA
Mostramos los datos de ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ RIBALAYGUA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos