ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
Informe ejecutivo de ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECPOSE SL | Socio Unico | 10/01/2012 | |
MARKGOLPE SL | Socio Unico | 10/01/2012 | |
LUXZAGAL SL | Socio Unico | 10/01/2012 | |
MARKGOLPE SL | Administrador Unico | 29/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
Empresa: LUXZAGAL SL
Socio Único
- Alvarez Posse Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 183, S 8, H C 6804, I/A 10 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-15
Empresa: MARKGOLPE SL
Socio Único
- Alvarez Posse Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 68, S 8, H C 26973, I/A 7 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-15
Empresa: ELECPOSE SL
Socio Único
- Alvarez Posse Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 75, S 8, H C 26975, I/A 4 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-15
Empresa: IGCUNSE SL
Administrador Unico
- Alvarez Posse Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 39, S 8, H C 41720, I/A 4 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-15
Empresa: MARKGOLPE SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Posse Jose Benito
- Mouro Choren Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 67, S 8, H C 26973, I/A 4 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-15
Empresa: MARKGOLPE SL
Administrador Unico
- Alvarez Posse Jose Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 66, S 8, H C 26973, I/A 3 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-15
Información de ALVAREZ POSSE JOSE BENITO
Mostramos los datos de ALVAREZ POSSE JOSE BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ POSSE JOSE BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos