ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
Informe ejecutivo de ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWIPCAR 2017 SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | |
RENTING FINDERS SL | Apoderado Solidario | 19/01/2022 | |
RENTING FINDERS SL | Apoderado | 03/08/2021 | |
MUON CAPITAL SL | Socio Unico | 26/09/2019 | |
MUON CAPITAL SL | Administrador Unico | 26/09/2019 | |
RENTING FINDERS SL | Secretario | 22/04/2019 | |
RENTING FINDERS SL | Consejero | 22/04/2019 | |
RENTING FINDERS SL | Apoderado | 22/04/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
Empresa: SWIPCAR 2017 SL
Administrador Unico
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 2, S 8, H B 513341, I/A 16 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Empresa: RENTING FINDERS SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Podhorecka Arturo
- Maside Echavarren Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39047 , F 58, S 8, H M 683327, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: RENTING FINDERS SL
Apoderado
- Alvarez Podhorecka Arturo
- Maside Echavarren Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39047 , F 56, S 8, H M 683327, I/A 7 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Empresa: MUON CAPITAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39662 , F 81, S 8, H M 704768, I/A 1 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: MUON CAPITAL SL
Socio Único
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39662 , F 81, S 8, H M 704768, I/A 1 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: RENTING FINDERS SL
Apoderado
- Alvarez Podhorecka Arturo
- Maside Echavarren Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39047 , F 51, S 8, H M 683327, I/A 3 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: RENTING FINDERS SL
Consejero
- Alvarez Podhorecka Arturo
- IPGLOBAL SL
- Maside Echavarren Javier
- TADIUM INVEST SCR SA
Presidente
Representante
Secretario
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38411 , F 129, S 8, H M 683327, I/A 2 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: RENTING FINDERS SL
Administrador Unico
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38411 , F 129, S 8, H M 683327, I/A 2 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: RENTING FINDERS SL
Administrador Unico
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38411 , F 126, S 8, H M 683327, I/A 1 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: BUY IT MOBILE MARKETING SL
Liquidador
- Alvarez Podhorecka Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33094 , F 65, S 8, H M 595635, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ PODHORECKA ARTURO
Mostramos los datos de ALVAREZ PODHORECKA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PODHORECKA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos