ALVAREZ PICO ALFONSO
Informe ejecutivo de ALVAREZ PICO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ PICO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAS DE FIESTA ESTILO SA | Consejero Delegado Solidario | 15/06/2022 | |
SALAS DE FIESTA ESTILO SA | Presidente | 15/06/2022 | |
SALAS DE FIESTA ESTILO SA | Consejero | 15/06/2022 | |
BELLAS ARTES DE CIMADEVILLA SL | Apoderado | 23/12/2011 | |
CARMONEY SL | Administrador Solidario | 19/07/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PICO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PICO ALFONSO
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Consejero
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Presidente
- Alvarez Pico Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 8 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Consejero
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Presidente
Secretario
- Alvarez Pico Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 8 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Consejero
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Pico Amada
- Blanco Meras Secundino
- Rivero Rubio Emilio
Presidente
Secretario
- Alvarez Pico Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 7 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Blanco Meras Secundino
- Ribero Rubio Emilio
Consejero
- Alvarez Pico Alfonso
- Blanco Meras Secundino
- Ribero Rubio Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 7 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-33
Empresa: BELLAS ARTES DE CIMADEVILLA SL
Apoderado
- Alvarez Pico Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 100, S 8, H AS 43258, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-33
Empresa: CARMONEY SL
Administrador Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Alvarez Zapico Amada
- Rivero Rubio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 210, S 8, H AS 42682, I/A 1 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 6 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Blanco Meras Secundino
- Ribero Rubio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 6 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-33
Empresa: SALAS DE FIESTA ESTILO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Pico Alfonso
- Blanco Meras Secundino
- Ribero Rubio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 115, S 8, H AS 11439, I/A 6 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-33
Información de ALVAREZ PICO ALFONSO
Mostramos los datos de ALVAREZ PICO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PICO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos