ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
Informe ejecutivo de ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANIVAL SL | Administrador Unico | 31/08/2020 | 14/06/2024 |
ESCULPEDRA Y BARREIRO SL | Administrador Unico | 11/04/2017 | 12/06/2024 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
Empresa: GRANIVAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Pedro Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 650, I/A 10 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-32
Empresa: ESCULPEDRA Y BARREIRO SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Pedro Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 8163, I/A 4 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-32
Empresa: GRANIVAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Pedro Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 179, S 8, H OR 650, I/A 8 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-32
Empresa: ESCULPEDRA Y BARREIRO SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Pedro Aaron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 38, S 8, H OR 8163, I/A 2 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-32
Información de ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON
Mostramos los datos de ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PEREZ PEDRO AARON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos