ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
Informe ejecutivo de ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERTRA ECOLOGICAS SL | Administrador Solidario | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
Empresa: SIKOTEN CANARIAS SL
Apoderado
- Alvarez Perez Ignacio Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 103, S 8, H TF 35063, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Empresa: SIKOTEN CANARIAS SL
Apoderado
- Alvarez Perez Ignacio Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 102, S 8, H TF 35063, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38
Empresa: MERTRA ECOLOGICAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Perez Ignacio Nicolas
- Vazquez Asenjo Oscar German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 141, S 8, H TF 45343, I/A 1 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-38
Información de ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS
Mostramos los datos de ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PEREZ IGNACIO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos