ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y RECICLAJE DE CANARIAS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/06/2016 | |
GESTION Y RECICLAJE DE CANARIAS SA | Consejero | 29/06/2016 | |
SERVICIOS GLOBALES PARA AUTOMOVILES DE CANARIAS SL | Secretario | 19/08/2009 | 04/06/2014 |
SERVICIOS GLOBALES PARA AUTOMOVILES DE CANARIAS SL | Consejero | 19/08/2009 | 04/06/2014 |
CANARIAS SERVICIOS URBANOS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/03/2014 | |
CANARIAS SERVICIOS URBANOS SA | Consejero | 19/03/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
Empresa: GESTION Y RECICLAJE DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alvarez Perez Antonio
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Perez Antonio
- Alvarez Perez Concepcion
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 159, S 8, H GC 17683, I/A 8 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Perez Concepcion
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Presidente
Secretario
- Alvarez Perez Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 99, S 8, H GC 42363, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-35
Empresa: CANARIAS SERVICIOS URBANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alvarez Perez Antonio
- Alvarez Perez Concepcion
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Consejero
- Alvarez Perez Antonio
- Alvarez Perez Concepcion
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 47, S 8, H GC 2019, I/A 19 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-35
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Perez Concepcion
- Alvarez Perez Dolores Maria
- Alvarez Perez Jorge Ramon
- Alvarez Sanchez Camilo
Presidente
Secretario
- Alvarez Perez Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 95, S 8, H GC 42363, I/A 1 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-35
Información de ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA
Mostramos los datos de ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PEREZ DOLORES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos