ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
Informe ejecutivo de ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBINES VINUM SL | Socio Unico | 15/03/2017 | |
RUBINES VINUM SL | Administrador Unico | 15/03/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
Empresa: RUBINES VINUM SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3020, L 3020, F 201, S 8, H PO 36136, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-36
Empresa: RUBINES VINUM SL
Nuevo Socio Único
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3020, L 3020, F 201, S 8, H PO 36136, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-36
Empresa: VIÑATEIROS 3 SL
Liquidador
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160, L 3160, F 112, S 8, H PO 39259, I/A 6 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-36
Empresa: VIÑATEIROS 3 SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
- Burgos Montes Juan Manuel
Liquidador
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160, L 3160, F 112, S 8, H PO 39259, I/A 6 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-36
Empresa: VIÑATEIROS 3 SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
- Burgos Montes Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3160, L 3160, F 112, S 8, H PO 39259, I/A 5 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-36
Empresa: ALECTORIS RUFA SL
Administrador Unico
- Alvarez Perez Alfredo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1222, L 1222, F 224, S 8, H PO 7207, I/A 4 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-36
Información de ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
Mostramos los datos de ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos