ALVAREZ OSSORIO ROCIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ OSSORIO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ OSSORIO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES DE INGENIERIA MECANICA WORKS SL | Apoderado | 17/07/2009 | 15/03/2021 |
ONE FOR ALL IBERIA SL | Apoderado | 11/11/2009 | 17/09/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ OSSORIO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ OSSORIO ROCIO
Apoderado
- Alvarez Ossorio Rocio
- Galindo Gali Esteban
- Galindo Gali Esteban
- Gomez Dominguez Javier
- Pujals Gesteira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 87, S 8, H B 164409, I/A 29 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Empresa: ONE FOR ALL IBERIA SL
Apoderado
- Alvarez Ossorio Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38943 , F 153, S 8, H B 204476, I/A 14 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Empresa: ONE FOR ALL IBERIA SL
Apoderado
- Aart Jan Van De Munt
- Alvarez Ossorio Rocio
- Pujals Gesteira Jose Maria
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38943 , F 151, S 8, H B 204476, I/A 12 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
Apoderado
- Alvarez Ossorio Rocio
- Pujals Gesteira Jose Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 81, S 8, H B 164409, I/A 15 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Información de ALVAREZ OSSORIO ROCIO
Mostramos los datos de ALVAREZ OSSORIO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ OSSORIO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos