ALVAREZ ORTEGA MANUEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ ORTEGA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ ORTEGA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOODSWALLOW SL | Socio Unico | 16/08/2017 | |
WOODSWALLOW SL | Administrador Unico | 16/08/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ ORTEGA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ ORTEGA MANUEL
Empresa: RASTOM SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ortega Manuel
- Maillo Del Castillo Esperanza
- San Nicasio Rubio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 61, S 8, H SA 3716, I/A 9 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-37
Empresa: RASTOM SA
Administrador Solidario
- Alvarez Ortega Manuel
- Maillo Del Castillo Esperanza
- San Nicasio Rubio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 61, S 8, H SA 3716, I/A 8 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-37
Empresa: WOODSWALLOW SL
Administrador Unico
- Alvarez Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417 , F 136, S 8, H SE114762, I/A 1 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-41
Empresa: WOODSWALLOW SL
Socio Único
- Alvarez Ortega Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417 , F 136, S 8, H SE114762, I/A 1 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-41
Empresa: RASTOM SAL
Administrador Solidario
- Alvarez Ortega Manuel
- Maillo Del Castillo Esperanza
- San Nicasio Rubio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 37, S 8, H SA 3716, I/A 6 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-37
Información de ALVAREZ ORTEGA MANUEL
Mostramos los datos de ALVAREZ ORTEGA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ ORTEGA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos