ALVAREZ MIERES RENE
Informe ejecutivo de ALVAREZ MIERES RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MIERES RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2022 | |
POWER PROBE GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MIERES RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MIERES RENE
Empresa: KPS EUMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Silvia
- Alvarez Mieres Rene
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Silvia
- Alvarez Mieres Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 43977, I/A 38 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-33
Empresa: KPS EUMAN ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Mieres Rene
- Gonzalez Menendez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 199, S 8, H AS 51999, I/A 15 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-33
Empresa: MGL EUMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Mieres Rene
- Gonzalez Menendez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 101, S 8, H AS 43977, I/A 29 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-33
Empresa: POWER PROBE GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Mieres Rene
- Gonzalez Menendez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 145, S 8, H AS 54787, I/A 11 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Empresa: MGL EUMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Mieres Rene
- Gonzalez Menendez Ricardo
Apoderado Solidario
- Alvarez Mieres Rene
- Gonzalez Menendez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 101, S 8, H AS 43977, I/A 28 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-33
Empresa: MGL EUMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Silvia
- Alvarez Mieres Rene
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Silvia
- Alvarez Mieres Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 100, S 8, H AS 43977, I/A 23 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-33
Información de ALVAREZ MIERES RENE
Mostramos los datos de ALVAREZ MIERES RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MIERES RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos