ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA ROCES SRL | Administrador Mancomunado | 24/06/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158 , F 173, S 8, H LE 19559, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-24
Empresa: FINCA ROCES SRL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Martinez Ana Victoria
- Alvarez Martinez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 104, S 8, H AS 42588, I/A 1 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-33
Socio Único
- Alvarez Martinez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158 , F 173, S 8, H LE 19559, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-24
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1158 , F 171, S 8, H LE 19559, I/A 1 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-24
Información de ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos