ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GROUP EUMAR SYSTEN AND SERVICES SL | Socio Unico | 05/06/2018 | |
EUMARAMA SL | Socio Unico | 27/01/2014 | |
BIOMAS PLANET SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | |
DECORACION DE INTERIORES JUSTO Y MIGUEL SL | Administrador Unico | 17/05/2012 | |
VITERIS SERVICIOS AUXILIARES SL | Socio Unico | 30/11/2009 | |
VITERIS SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 30/11/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: EUMARAMA SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31878 , F 33, S 8, H M 573673, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Empresa: GROUP EUMAR SYSTEN AND SERVICES SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 65, S 8, H M 672930, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: GROUP EUMAR SYSTEN AND SERVICES SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 64, S 8, H M 672930, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Empresa: GROUP EUMAR SYSTEN AND SERVICES SL
Socio Único
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 64, S 8, H M 672930, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Empresa: EUMARAMA SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31878 , F 31, S 8, H M 573673, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: EUMARAMA SL
Socio Único
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31878 , F 31, S 8, H M 573673, I/A 1 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: BIOMAS PLANET SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30654 , F 130, S 8, H M 551626, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21214 , F 183, S 8, H M 376798, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21203 , F 154, S 8, H M 376611, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Empresa: ASERSI CENTER SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21772 , F 111, S 8, H M 387810, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos