ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAMA MENSAJERIA Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 18/05/2015 | 10/01/2022 |
JAMA MENSAJERIA Y SERVICIOS SL | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
NICAN SPORT SL | Administrador Solidario | 17/07/2009 | 09/11/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
Empresa: JAMA MENSAJERIA Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Alvarez Martinez Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33432 , F 155, S 8, H M 601835, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: JAMA MENSAJERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33432 , F 155, S 8, H M 601835, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: NICAN SPORT SL
Administrador Solidario
- Alvarez Martinez Maria Esperanza
- Nicieza Alvarez Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 130, S 8, H AS 4520, I/A 6 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-33
Empresa: JAMA MENSAJERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33432 , F 152, S 8, H M 601835, I/A 1 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: NICAN SPORT SL
Administrador Solidario
- Alvarez Martinez Maria Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 130, S 8, H AS 4520, I/A 5 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-33
Información de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos