ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BOUTIQUE DEL RECAMBIO SL | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | |
RECAMBIOSTOCK SL | Socio Unico | 30/09/2019 | |
RECAMBIOSTOCK SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | |
ALONSO ARENAS REPRESENTACIONES SL | Apoderado | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
Empresa: LA BOUTIQUE DEL RECAMBIO SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 2964, F 53, S 8, H PO 35053, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-36
Empresa: RECAMBIOSTOCK SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 34, S 8, H OR 16693, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-32
Empresa: RECAMBIOSTOCK SL
Socio Único
- Alvarez Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 34, S 8, H OR 16693, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-32
Empresa: TEÑOCHOXA SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501, L 3501, F 135, S 8, H PO 46839, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-36
Empresa: ALONSO ARENAS REPRESENTACIONES SL
Apoderado
- Alvarez Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41208 , F 105, S 8, H B 382710, I/A 2 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Información de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos