ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
Informe ejecutivo de ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABSYS LOGROÑO SL | Administrador Unico | 21/10/2019 | |
ABSYS VITORIA SL | Administrador Unico | 24/06/2019 | |
ABSYS FITNESS DEPORTE Y SALUD SL | Administrador Unico | 11/06/2019 | |
YAISONFIVE SL | Administrador Unico | 22/05/2019 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
Empresa: CRISNIYA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37420 , F 173, S 8, H M 667076, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: ABSYS LOGROÑO SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39622 , F 111, S 8, H M 703200, I/A 1 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-28
Empresa: ABSYS VITORIA SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39333 , F 131, S 8, H M 698469, I/A 1 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-28
Empresa: ABSYS FITNESS DEPORTE Y SALUD SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39305 , F 1, S 8, H M 698084, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: YAISONFIVE SL
Administrador Unico
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39168 , F 50, S 8, H M 695829, I/A 1 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-28
Empresa: CRISNIYA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Martinez Losa Yaiza
- Lopez Fernandez Cabrera Cristina
- Sanchez Vidal Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37420 , F 170, S 8, H M 667076, I/A 1 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Información de ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA
Mostramos los datos de ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MARTINEZ LOSA YAIZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos