ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UHAINAK SL | Apoderado | 09/04/2014 | |
TAMANAKERING SLL | Administrador Unico | 04/12/2013 | |
TAMANAKERING SLL | Apoderado | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
Empresa: ENDEVUR CORONA SL
Administrador Unico
- Alvarez Lecue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36354 , F 45, S 8, H M 653159, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: ENDEVUR CORONA SL
Administrador Unico
- Alvarez Lecue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36354 , F 45, S 8, H M 653159, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: UHAINAK SL
Apoderado
- Alvarez Lecue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 87 , F 127, S 8, H IF 4234, I/A 5 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-35
Empresa: TAMANAKERING SLL
Administrador Unico
- Alvarez Lecue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28650 , F 102, S 8, H M 266041, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: TAMANAKERING SLL
Apoderado
- Alvarez Lecue Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15771 , F 33, S 8, H M 266041, I/A 7 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Información de ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ LECUE MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos