ALVAREZ INES MARIA LUISA
Informe ejecutivo de ALVAREZ INES MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ INES MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE ES PORXO SL | Socio único | 14/03/2016 | |
RESTAURANTE ES PORXO SL | Socio Unico | 24/05/2010 | 14/03/2016 |
UEP COM VA SL | Administrador Unico | 29/07/2014 | |
RESTAURANTE ES PORXO SL | Administrador Unico | 24/05/2010 | 05/03/2014 |
RESTAURANTE ES PORXO SL | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ INES MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ INES MARIA LUISA
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Socio único
- Alvarez Ines Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 76, S 8, H PM 64716, I/A 6 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-07
Empresa: UEP COM VA SL
Administrador Unico
- Alvarez Ines Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 212, S 8, H PM 25627, I/A 9 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-07
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Administrador Unico
- Alvarez Ines Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 76, S 8, H PM 64716, I/A B (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Administrador Unico
- Alvarez Ines Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 37, S 8, H PM 64716, I/A 2 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-07
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Ines Maria Luisa
- Bagur Casasnovas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 37, S 8, H PM 64716, I/A 2 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-07
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Socio Único
- Alvarez Ines Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 37, S 8, H PM 64716, I/A 2 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-07
Empresa: RESTAURANTE ES PORXO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Ines Maria Luisa
- Bagur Casasnovas Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 36, S 8, H PM 64716, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07
Información de ALVAREZ INES MARIA LUISA
Mostramos los datos de ALVAREZ INES MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ INES MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos