ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES OROALVA SA | Consejero | 26/01/2023 | |
OZCO Y GACE SL | Consejero | 26/01/2023 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
Empresa: OZCO Y GACE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Beatriz
- Orozco Alvarez Francisco Jose
- Orozco Alvarez Maria Del Carmen
- Orozco Alvarez Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27413 , F 162, S 8, H B 117904, I/A 10 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: OZCO Y GACE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Beatriz
- Orozco Alvarez Francisco Jose
- Orozco Alvarez Maria Del Carmen
- Orozco Alvarez Maria Jose
- Orozco Vinagre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27413 , F 162, S 8, H B 117904, I/A 10 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OROALVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Beatriz
- Orozco Alvarez Francisco Jose
- Orozco Alvarez Maria Del Carmen
- Orozco Alvarez Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 46, S 8, H B 64462, I/A 13 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OROALVA SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Beatriz
- Orozco Alvarez Francisco Jose
- Orozco Alvarez Maria Del Carmen
- Orozco Alvarez Maria Jose
- Orozco Vinagre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 46, S 8, H B 64462, I/A 13 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OROALVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Beatriz
- Orozco Alvarez Francisco Jose
- Orozco Alvarez Maria Del Carmen
- Orozco Alvarez Maria Jose
- Orozco Vinagre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 46, S 8, H B 64462, I/A 12 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OROALVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Maria Carmen
- Orozco Vinagre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 45, S 8, H B 64462, I/A 10 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: CONSTRUCCIONES OROALVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Iglesias Maria Del Rosario
- Orozco Alvarez Maria Carmen
- Orozco Vinagre Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 45, S 8, H B 64462, I/A 9 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Información de ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ IGLESIAS MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos