ALVAREZ IGLESIAS ELENA
Informe ejecutivo de ALVAREZ IGLESIAS ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ IGLESIAS ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOFILTROS PRINCIPADO SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2010 | 28/05/2013 |
FILTROS NORFIL SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2010 | 28/05/2013 |
HANDICAP GOLF SL | Administrador Unico | 02/09/2010 | |
HANDICAP GOLF SL | Liquidador | 02/09/2010 | 02/09/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ IGLESIAS ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ IGLESIAS ELENA
Empresa: ECOFILTROS PRINCIPADO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Iglesias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 128, S 8, H AS 26640, I/A 4 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-33
Empresa: FILTROS NORFIL SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Iglesias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 115, S 8, H AS 5404, I/A 10 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-33
Empresa: ECOFILTROS PRINCIPADO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Iglesias Elena
- Alvarez Iglesias Pedro
- Gonzalez De Lena Viejo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 128, S 8, H AS 26640, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-33
Empresa: HANDICAP GOLF SL
Liquidador
- Alvarez Iglesias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 51, S 8, H AS 26842, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-33
Empresa: HANDICAP GOLF SL
Administrador Unico
- Alvarez Iglesias Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 51, S 8, H AS 26842, I/A 3 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-33
Empresa: FILTROS NORFIL SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Iglesias Elena
- Alvarez Iglesias Pedro
- Gonzalez De Lena Viejo Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 115, S 8, H AS 5404, I/A 9 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-33
Información de ALVAREZ IGLESIAS ELENA
Mostramos los datos de ALVAREZ IGLESIAS ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ IGLESIAS ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos