ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO
Informe ejecutivo de ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Gomez Andrio Ramon Gregorio
- Soblechero Medina Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45919 , F 107, S 8, H B 94500, I/A 3644 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Alvarez Holgado Angel Placido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44711 , F 188, S 8, H B 94500, I/A 3316 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Apoderado
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Alvarez Holgado Angel Placido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44702 , F 80, S 8, H B 26947, I/A 3801 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Gomez Andrio Ramon Gregorio
- Soblechero Medina Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43814 , F 139, S 8, H B 94500, I/A 2996 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Milan Gonzalez Pascual
- Ramon Gregorio Gomez Andrio
Apoderado Solidario
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Milan Gonzalez Pascual
- Ramon Gregorio Gomez Andrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43814 , F 139, S 8, H B 94500, I/A 2996 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: INP 96 SL
Consejero
- Alvarez Holgado Angel Placido
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27954 , F 201, S 8, H M 166730, I/A 7 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Milan Gonzalez Pascual
- Ramon Gregorio Gomez Andrio
Apoderado Solidario
- Alvarez Holgado Angel Placido
- Bautista Fuentes Fernando
- Diaz Izquierdo Daniel
- Galan Garcia Antonio
- Garcia Muñoz Alfonso
- Milan Gonzalez Pascual
- Ramon Gregorio Gomez Andrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 218, S 8, H B 94500, I/A 2909 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Información de ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO
Mostramos los datos de ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ HOLGADO ANGEL PLACIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos