ALVAREZ HERVADA IÑIGO
Informe ejecutivo de ALVAREZ HERVADA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ HERVADA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONEKTATE ULM SERVICIOS INTEGRALES 2024 SL | Administrador Solidario | 05/09/2024 | |
MANGIARTE 2022 SL | Administrador Solidario | 28/10/2022 | |
CARVER REHABILITACIONES INTEGRALES SL | Administrador Unico | 25/02/2019 | |
REHABILITACIONES TECNICAS INVER SL | Socio Unico | 13/11/2018 | |
KHERWELD METAL SL | Socio Unico | 17/02/2016 | |
KHERWELD METAL SL | Administrador Unico | 17/02/2016 | |
REHABILITACIONES TECNICAS INVER SL | Administrador Unico | 18/06/2015 | |
AINSE SL | Administrador Unico | 06/05/2015 | |
HABIDEF DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 15/01/2014 | |
TRIPLE A MECANIZADOS 2011 SL | Socio Unico | 13/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALVAREZ HERVADA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ HERVADA IÑIGO
Administrador Solidario
- Alvarez Hervada Iñigo
- Jimenez Cruz Carlos Andres
- Larrañaga Moreno Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47268, I/A 1 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-20
Empresa: MANGIARTE 2022 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Hervada Iñigo
- Monea Jorge Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 176, S 8, H SS 45263, I/A 1 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Administrador Unico
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34983 , F 172, S 8, H M 629169, I/A 5 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Administrador Unico
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 191, S 8, H M 668141, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Solidario
- Aguilar Navarro Francisco-jose
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 191, S 8, H M 668141, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: CUATRO VIENTOS URBAN GARDEN SL
Administrador Unico
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34983 , F 171, S 8, H M 629169, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: REHABILITACIONES TECNICAS INVER SL
Socio Único
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 65, S 8, H SS 37463, I/A 3 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Administrador Solidario
- Aguilar Navarro Francisco-jose
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 190, S 8, H M 668141, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: KHERWELD METAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 110, S 8, H SS 38239, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-20
Empresa: KHERWELD METAL SL
Socio Único
- Alvarez Hervada Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 110, S 8, H SS 38239, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-20
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ HERVADA IÑIGO
Mostramos los datos de ALVAREZ HERVADA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ HERVADA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos