ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
Informe ejecutivo de ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMBRAH CONTROL SOLAR SL | Administrador Unico | 10/05/2021 | |
TECNICAS DE CONSTRUCCION AVANZADA SIMA SL | Apoderado Solidario | 17/12/2020 | |
TECNICAS DE CONSTRUCCION AVANZADA SIMA SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2018 | |
TECNICAS DE CONSTRUCCION AVANZADA SIMA SL | Apoderado Solidario | 21/06/2018 | |
SIMA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS SL | Apoderado Solidario | 15/12/2016 | |
SIMA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
Empresa: SOMBRAH CONTROL SOLAR SL
Administrador Unico
- Alvarez Guijarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41902 , F 90, S 8, H M 742048, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Guijarro Candido
- Hornero Bouzas Guillermo
- Masedo Sanz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37806 , F 70, S 8, H M 673467, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Guijarro Candido
- Hornero Bouzas Guillermo
- Masedo Sanz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37806 , F 68, S 8, H M 673467, I/A 3 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Guijarro Candido
- Hornero Bouzas Guillermo
- Masedo Sanz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37806 , F 67, S 8, H M 673467, I/A 2 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Empresa: SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Guijarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37806 , F 67, S 8, H M 673467, I/A 2 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Guijarro Candido
- Hornero Bouzas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27031 , F 169, S 8, H M 487068, I/A 4 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: GIOBO ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Guijarro Candido
- Hornero Bouzas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27031 , F 168, S 8, H M 487068, I/A 3 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS SL
Administrador Unico
- Alvarez Guijarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 95, S 8, H CR 24106, I/A 1 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-13
Empresa: SIMA REHABILITACION DE EDIFICIOS SL
Socio Único
- Alvarez Guijarro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 95, S 8, H CR 24106, I/A 1 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-13
Información de ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO
Mostramos los datos de ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GUIJARRO CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos