ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTOS GALLEGOS DE CALIDAD SA | Secretario | 09/05/2011 | 07/02/2017 |
CEMENTOS GALLEGOS DE CALIDAD SA | Consejero | 09/05/2011 | 07/02/2017 |
INVERSION Y PROMOCION INDUSTRIAL MILAU SL | Administrador Solidario | 06/02/2012 | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
Empresa: CEMENTOS GALLEGOS DE CALIDAD SA
Consejero
- Alvarez Gonzalez Rosalia
Secretario
- Alvarez Gonzalez Rosalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16079 , F 165, S 8, H M 272263, I/A 14 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: CEMENTOS GALLEGOS DE CALIDAD SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Rosalia
- Diaz Navarro Laurentino
- Obeso Lahera Jose Ramon
Presidente
Secretario
- Alvarez Gonzalez Rosalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16079 , F 165, S 8, H M 272263, I/A 13 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Administrador Solidario
- Alvarez Gonzalez Rosalia
- Obeso Lahera Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29586 , F 162, S 8, H M 532455, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Administrador Solidario
- Alvarez Gonzalez Rosalia
- Obeso Lahera Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29586 , F 160, S 8, H M 532455, I/A 1 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Empresa: CEMENTOS GALLEGOS DE CALIDAD SA
Consejero
- Alvarez Gonzalez Rosalia
Secretario
- Alvarez Gonzalez Rosalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16079 , F 164, S 8, H M 272263, I/A 12 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Información de ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA
Mostramos los datos de ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GONZALEZ ROSALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos