ALVAREZ GIRALT CRISTINA
Informe ejecutivo de ALVAREZ GIRALT CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ GIRALT CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFUMERIAS REGIA SA | Apoderado | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GIRALT CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GIRALT CRISTINA
Empresa: PERFUMERIAS REGIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Giralt Cristina
- Giralt Busquets Montserrat
- Planas Giralt Francesc
- Planas Giralt Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23448 , F 127, S 8, H B 55584, I/A 24 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-08
Empresa: PERFUMERIAS REGIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Giralt Cristina
- Giralt Busquets Maria Encarnacio
- Giralt Busquets Montserrat
- Planas Giralt Francesc
- Planas Giralt Josep
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23448 , F 126, S 8, H B 55584, I/A 22 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: PERFUMERIAS REGIA SA
Consejero
- Alvarez Giralt Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23448 , F 126, S 8, H B 55584, I/A 20 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: PERFUMERIAS REGIA SA
Apoderado
- Alvarez Giralt Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23448 , F 124, S 8, H B 55584, I/A 18 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
Información de ALVAREZ GIRALT CRISTINA
Mostramos los datos de ALVAREZ GIRALT CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GIRALT CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos