ALVAREZ GIAY MABEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ GIAY MABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ GIAY MABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIDENT CORPORATE SERVICES (SPAIN) SL | Apoderado | 17/07/2023 | |
LONZA IBERICA SA | V-SEC NO CON | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GIAY MABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GIAY MABEL
Empresa: CELGENE RESEARCH SL
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Giay Mabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008 , F 72, S 8, H SE 84906, I/A 43 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Giay Mabel
- Cordoba Fernando Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 74, S 8, H M 788117, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 26, S 8, H M 398139, I/A 30 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: CELGENE RESEARCH SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Giay Mabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6283 , F 201, S 8, H SE 84906, I/A 26 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Empresa: CELGENE SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Giay Mabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 215, S 8, H M 385890, I/A 43 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: CELGENE SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Giay Mabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33691 , F 214, S 8, H M 385890, I/A 40 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Apoderado
Vicesecretario No Consejero
- Alvarez Giay Mabel
- Gomez Acebo Calonje Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 201, S 8, H M 398139, I/A 17 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Empresa: LONZA IBERICA SA
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Alvarez Giay Mabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23308 , F 63, S 8, H B 52362, I/A 33 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Información de ALVAREZ GIAY MABEL
Mostramos los datos de ALVAREZ GIAY MABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GIAY MABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos