ALVAREZ GAY SERGIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ GAY SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ GAY SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LCZ CAPITAL 1967 SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
URBE MAR CORPORACION 1880 SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
PASTELERIA LA CRUZADA SL | Administrador Unico | 16/03/2020 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GAY SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GAY SERGIO
Empresa: LCZD FOOD 1967 SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 147, S 8, H GR 57387, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-18
Empresa: LCZ CAPITAL 1967 SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 151, S 8, H GR 57389, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-18
Empresa: PASTELERIA LA CRUZADA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 3, S 8, H GR 16839, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-18
Empresa: CAFETERIA LA CRUZADA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 172, S 8, H GR 34088, I/A 5 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-18
Empresa: PASTELERIA LA CRUZADA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 3, S 8, H GR 16839, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-18
Empresa: CAFETERIA LA CRUZADA SL
Administrador Unico
- Alvarez Gay Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296 , F 172, S 8, H GR 34088, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-18
Información de ALVAREZ GAY SERGIO
Mostramos los datos de ALVAREZ GAY SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GAY SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos