ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SA | Apoderado | 21/07/2015 | |
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SA | Apoderado | 27/06/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
Empresa: GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Gascon Perez Luis Fernando
- Lopez España Ildefonso Javier
- Martinez Olague Miguel- Angel
- Martinez Walter Carmen Monica
- Martinez Walter Pilar Susana
- Serrano Martinez Jesus Buenaventura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 52, S 8, H M 484492, I/A 26 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Empresa: GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Consejero
- Alvarez Gascon Perez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 52, S 8, H M 484492, I/A 24 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SA
Apoderado
- Alvarez Gascon Perez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 162, S 8, H M 285913, I/A 53 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Consejero
- Alvarez Gascon Perez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 47, S 8, H M 484492, I/A 11 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Empresa: GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SA
Apoderado
- Alvarez Gascon Perez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24602 , F 204, S 8, H M 285913, I/A 43 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Empresa: GMV INNOVATING SOLUTIONS SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26883 , F 71, S 8, H M 484492, I/A 1 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GASCON PEREZ LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos