ALVAREZ GARCIA SUSANA
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES RENTABLE PLUS SL | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
LARREY ASESORES SL | Administrador Solidario | 29/11/2022 | |
MONTES-ALVAREZ 2017 SL | Administrador Solidario | 06/06/2017 | |
SPARTA SPORT I SALUT SL | Administrador Unico | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA SUSANA
Empresa: INVERSIONES RENTABLE PLUS SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 213, S 8, H LU 10888, I/A 4 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-27
Empresa: INVERSIONES RENTABLE PLUS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Susana
- Souto Rodriguez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 213, S 8, H LU 10888, I/A 4 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-27
Empresa: LARREY ASESORES SL
Administrador Solidario
- Alavrez Garcia Paula
- Alvarez Garcia Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 217, S 8, H LU 10889, I/A 3 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-27
Empresa: LARREY ASESORES SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 217, S 8, H LU 10889, I/A 3 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-27
Empresa: LARREY ASESORES SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 217, S 8, H LU 10889, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-27
Empresa: LARREY ASESORES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Susana
- Alvarez Rey Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 352 , F 217, S 8, H LU 10889, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-27
Empresa: MONTES-ALVAREZ 2017 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Susana
- Montes Corrales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45960 , F 42, S 8, H B 505133, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: SPARTA SPORT I SALUT SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 36, S 8, H PM 81572, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Información de ALVAREZ GARCIA SUSANA
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos