ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINDOCAR POSTIGO SL | Administrador Solidario | 27/09/2022 | |
GESTION HOSTELERA LLANES SL | Apoderado | 30/05/2018 | |
EL PORRON DE PLENILUNIO SL | Apoderado | 30/05/2018 | |
OKTOBERFEST PLENILUNIO SL | Apoderado | 30/05/2018 | |
OKTOBERFEST PRINCIPE PIO SL | Apoderado | 30/05/2018 | |
FORESTAL ALFONSO SL | Administrador Unico | 14/12/2017 | |
FORESTAL ALFONSO SL | Apoderado | 18/10/2017 | |
GESTION HOSTELERA LLANES SL | Apoderado | 13/06/2013 | |
ADR INVERSIONES E IMAGEN SL | Apoderado | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
Empresa: PROINDOCAR POSTIGO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Jesus
- Bernardez Cerdeira Uriel
- Bernardez Cerdeira Yago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 83, S 8, H OR 16745, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-32
Empresa: PROINDOCAR POSTIGO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
- Bernardez Cerdeira Uriel
- Riaño Rodriguez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 83, S 8, H OR 16745, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-32
Empresa: PROINDOCAR POSTIGO SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
- Bernardez Cerdeira Uriel
- Riaño Rodriguez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 82, S 8, H OR 16745, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-32
Empresa: OKTOBERFEST PRINCIPE PIO SL
Apoderado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27170 , F 224, S 8, H M 489518, I/A 8 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: OKTOBERFEST PLENILUNIO SL
Apoderado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27690 , F 171, S 8, H M 499052, I/A 8 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: EL PORRON DE PLENILUNIO SL
Apoderado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28765 , F 37, S 8, H M 517926, I/A 5 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: GESTION HOSTELERA LLANES SL
Apoderado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31192 , F 33, S 8, H M 561419, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: FORESTAL ALFONSO SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 99, S 8, H AS 29205, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-33
Empresa: FORESTAL ALFONSO SL
Apoderado
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 99, S 8, H AS 29205, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-33
Empresa: MULTISERVICIOS CAPORA SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709, L 3709, F 187, S 8, H PO 51298, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-36
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos