ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVAL NERVION SL | Administrador Solidario | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
Empresa: GUARDEYAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 110, S 8, H AS 26188, I/A 8 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-33
Empresa: ASTUREDI SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 132, S 8, H AS 5505, I/A 9 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-33
Empresa: SERVAL NERVION SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
- Laspeñas Zabaleta Leire
- Ramirez Mancebon Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533 , F 147, S 8, H BI 66125, I/A 2 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-48
Empresa: GUARDEYAL SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 110, S 8, H AS 26188, I/A 6 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-33
Empresa: GUARDEYAL SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 110, S 8, H AS 26188, I/A 6 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-33
Empresa: SABEGAL SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
- Perez Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 22, S 8, H AS 1763, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-33
Empresa: ASTUREDI SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 131, S 8, H AS 5505, I/A 8 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-33
Empresa: ASTUREDI SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Maria Del Mar
- Gonzalez Esteban Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 131, S 8, H AS 5505, I/A 8 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-33
Información de ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos