ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
Informe ejecutivo de ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA | Apoderado | 28/05/2019 | |
HERALGAR SL | Administrador Unico | 05/04/2017 | |
INVERSIONES Y PROMOCIONES RIO BARAYO SL | Administrador Unico | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA
Apoderado
- Alvarez Garcia Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7398, L 4699, F 79, S 8, H V 12045, I/A 202 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-46
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado
- Alvarez Garcia Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35819 , F 99, S 8, H M 42522, I/A 319 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA
Apoderado
- Alvarez Garcia Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35819 , F 93, S 8, H M 42522, I/A 308 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: HERALGAR SL
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10780 , F 112, S 8, H M 89775, I/A 10 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Administrador Unico
- Alvarez Garcia Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26871 , F 160, S 8, H M 484275, I/A 1 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Información de ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER
Mostramos los datos de ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GARCIA ALEJANDRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos